Adresse
Route de la Chocolatière 26
1026 Echandens
Renseignements sur La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers
- La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers a son siège social à Echandens et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de 12 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.03.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-107.034.041.
- Entreprises avec la même adresse comme La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers: DYNAMIZ SÀRL, Knowledge Management Consulting Sàrl, SODEFOR société coopérative.
Direction (12)
les plus récents membres de l'administration
Christine Leuenberger,
Jean-Pierre Rosset,
André Darmon,
Gilbert Gubler,
Paul-Claude Rochat
les plus récents personnes habilitée à signer
Christine Leuenberger,
Jean-Pierre Rosset,
André Darmon,
Gilbert Gubler,
Paul-Claude Rochat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1924
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Echandens
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.171.917-6
IDE/TVA
CHE-107.034.041
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Favoriser l'intérêt économique de ses membres dans le commerce de bois et sous-produits du bois; représenter, défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires de forêts.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiprom SA | Lausanne | 16.02.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidexpert SA Lausanne | Lausanne | 14.12.2007 | 15.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- La Forestière, coopérative des propriétaires et exploitants forestiers
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers
Numéro de publication: HR02-1005421620, Registre du commerce Vaud, (550)
La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers, à Echandens, CHE-107.034.041 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004894963). Schwerzmann Christophe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Leuenberger Christine, de Yens, à Vallorbe, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004894963, Registre du commerce Vaud, (550)
La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers, à Echandens, CHE-107.034.041 (FOSC du 24.09.2019, p. 0/1004722934). Metraux Jean-François n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Rosset Jean, de Bougy-Villars, à Rolle.
Numéro de publication: HR02-1004722934, Registre du commerce Vaud, (550)
La Forestière, société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers, à Echandens, CHE-107.034.041 (FOSC du 02.11.2017, p. 0/3847201). Statuts modifiés le 22 novembre 2018 sur des points non soumis à publication. Humbert Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Darmon André, de Dully, à Genolier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.