Renseignements sur Kurmann & Eicher GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kurmann & Eicher GmbH
- Kurmann & Eicher GmbH est active dans le secteur «Facility Management» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Stäfa.
- La direction de l’entreprise Kurmann & Eicher GmbH est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.02.2003.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.03.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-110.037.436.
- Casa Deva Wieser, Schmalz & Salvisberg GmbH ont la même adresse comme Kurmann & Eicher GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Stäfa
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.026.477-2
IDE/TVA
CHE-110.037.436
Secteur
Facility Management
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung und Übernahme von Hauswartungs- und Gebäudeunterhaltsarbeiten, Handel mit Branchen spezifischen Produkten und Dienstleistungen jeder Art innerhalb der Hauswartungsbranche; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte betreiben und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurmann & Eicher GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004854996, Registre du commerce Zurich, (20)
Kurmann & Eicher GmbH, in Stäfa, CHE-110.037.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1449047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Roger, von Gommiswald, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1449047, Registre du commerce Zurich, (20)
Kurmann & Eicher GmbH, in Stäfa, CHE-110.037.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 23, Publ. 6000760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Hans Walter, von Zürich und Luzern, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Heidi, von Gommiswald und Wildhaus-Alt St. Johann, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von Ernetschwil und Wildhaus und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 6000760, Registre du commerce Zurich, (20)
Kurmann & Eicher GmbH, in Stäfa, CH-020.4.026.477-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 39, Publ. 5963910). Gemäss Erklärung vom 08.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Hans Walter, von Zürich und Luzern, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.