Renseignements sur Kunzen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kunzen GmbH
- Kunzen GmbH a son siège social à Windisch et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 28.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-252.171.207.
- Exactement à cette adresse il existe 10 autres entreprises actives. Cela comprend: adot GmbH, andri. Bauen und Wohnen GmbH, Dätwiler Design.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.05.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Windisch
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.449.237-2
IDE/TVA
CHE-252.171.207
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Führung von Gastrobetrieben aller Art. Sie kann zudem Catering-Dienstleistungen anbieten, Events und Schulungen planen und durchführen, Waren aller Art produzieren sowie Raum und Infrastruktur vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kunzen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006116392, Registre du commerce Argovie, (400)
Kunzen GmbH, in Windisch, CHE-252.171.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005613159).
Domizil neu:
Spinnereistrasse 6, 5210 Windisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siewert-Arn, Jessica, von Lyss, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacopini, Bettina, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Windisch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Jacopini, Marco, von Niederbipp, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1005613159, Registre du commerce Argovie, (400)
Kunzen GmbH, in Windisch, CHE-252.171.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269839).
Domizil neu:
c/o Jessica Siewert, Kanalstrasse 24, 5210 Windisch.
Numéro de publication: HR02-1005269839, Registre du commerce Argovie, (400)
Kunzen GmbH, in Windisch, CHE-252.171.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried Hönle, Maria Mercedes, von Zürich, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siewert-Arn, Jessica, von Lyss, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.