Renseignements sur Kunstverein Walcheturm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kunstverein Walcheturm
- Kunstverein Walcheturm est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’organisation Kunstverein Walcheturm qui a été fondée le 15.02.1985, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.09.2015. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-100.082.814.
Direction (2)
les plus récents membres du comité
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.1985
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.900.542-0
IDE/TVA
CHE-100.082.814
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt durch Organisation von Ausstellungen Künstler zu fördern und zur Verbreitung von Kunstwerken in der Öffentlichkeit beizutragen sowie das Kunstverständnis seiner Mitglieder zu fördern. Zu diesem Zweck betreibt der Verein einen öffentlichen Kunstraum und veranstaltet für seine Mitglieder und das allgemeine Publikum Kunstausstellungen sowie verschiedene künstlerische Veranstaltungen, die jedermann zugänglich sind. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kunstverein Walcheturm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2394623, Registre du commerce Zurich, (20)
Kunstverein Walcheturm, in Zürich, CHE-100.082.814, Verein (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2007, S. 25, Publ. 3769980). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Franziska, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3769980, Registre du commerce Zurich, (20)
Kunstverein Walcheturm, in Zürich, CH-020.6.900.542-0, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2002, S. 19, Publ. 437664).
Statutenänderung:
19.12.2006.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt durch Organisation von Ausstellungen Künstler zu fördern und zur Verbreitung von Kunstwerken in der Öffentlichkeit beizutragen sowie das Kunstverständnis seiner Mitglieder zu fördern. Zu diesem Zweck betreibt der Verein einen öffentlichen Kunstraum und veranstaltet für seine Mitglieder und das allgemeine Publikum Kunstausstellungen sowie verschiedene künstlerische Veranstaltungen, die jedermann zugänglich sind. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Galerie Walcheturm, in Zürich, Förderung von Schweizer Künstlern, Verein (SHAB Nr. 148 vom 04.08.1998, S. 5365).
Statutenänderung:
14.11.2001.
Name neu:
Kunstverein Walcheturm.
Domizil neu:
Kanonengasse 20, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinelli, Claudia, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Patrick, von Erstfeld, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.