Renseignements sur Kulturclub Tösstal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kulturclub Tösstal
- Kulturclub Tösstal est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Turbenthal.
- La direction de l’organisation Kulturclub Tösstal est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 10.10.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 20.06.2018.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-481.129.042.
- Dorf Garage Turbenthal GmbH, JF Racing by Araújo Ferreira, Swiss Tuning AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Martin Gasser,
Max Egli,
Gino R. Sonderegger,
Marc Buffat,
Heinz Bernhard
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Gasser,
Gino R. Sonderegger,
Marc Buffat,
Heinz Bernhard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.10.2013
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Turbenthal
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.001.773-4
IDE/TVA
CHE-481.129.042
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt das gesellschaftliche und kulturelle Leben zu pflegen mit dem Ziel, regelmässig qualitativ hochstehende, kulturelle Veranstaltungen im Clublokal durchzuführen, dabei auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten und so vielfältigste Anlässe anzubieten. Nebenbei wird eine Beiz betrieben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BRT - Bruno Ruppli Treuhand | Turbenthal | 15.10.2013 | 12.06.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kulturclub Tösstal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4301437, Registre du commerce Zurich, (20)
Kulturclub Tösstal, in Turbenthal, CHE-481.129.042, Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3576837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Martin, von Mönchaltorf, in Zell ZH, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Martin, von Lungern, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3576837, Registre du commerce Zurich, (20)
Kulturclub Tösstal, in Turbenthal, CHE-481.129.042, Verein (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348903).
Statutenänderung:
31.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Bruno, von Gersau, in Illnau-Effretikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CHE-111.657.883), in Turbenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Gino R., von Altstätten, in Opfikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffat, Marc, von Zell ZH, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Heinz, von Dachsen, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hofmann, Martin, von Mönchaltorf, in Zell ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Egli, Max, von Wald ZH, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2348903, Registre du commerce Zurich, (20)
Kulturclub Tösstal, in Turbenthal, CHE-481.129.042, Verein (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christoff, Hartmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Zell ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Bruno, von Gersau, in Illnau-Effretikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CHE-111.657.883), in Turbenthal, Revisionsstelle [bisher: BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CH-020.1.045.372-8)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.