Renseignements sur Künzi Haustechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Künzi Haustechnik AG
- Künzi Haustechnik AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Matzingen.
- La direction de l’entreprise Künzi Haustechnik AG qui a été fondée le 23.01.1991, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.01.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-106.743.608.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Matzingen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.004.735-2
IDE/TVA
CHE-106.743.608
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von sanitären Anlagen und Heizungen sowie Planung und Beratung in diesen Bereichen und in sämtlichen Fragen der Haustechnik. Die Gesellschaft kann auch Grundeigentum erwerben, veräussern und belasten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Staub Treuhand AG | Frauenfeld | 20.10.1999 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Künzi Haustechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005929459, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Künzi Haustechnik AG, in Matzingen, CHE-106.743.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Ernst, von Linden, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Nico, von Linden, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischbacher, Janick, von Mosnang, in Dussnang (Fischingen), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005242681, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Künzi Haustechnik AG, in Matzingen, CHE-106.743.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Thomas, von Glarus Süd, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Nico, von Linden, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzi, Ernst, von Linden, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engelburg (Gaiserwald)].
Numéro de publication: 4023905, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Künzi Haustechnik AG, in Matzingen, CHE-106.743.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3252063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Ernst, von Linden, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Künzi, Ernst, von Linden, in Matzingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.