Renseignements sur Kühnis Optik Mels AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kühnis Optik Mels AG
- Kühnis Optik Mels AG a son siège social à Mels, est actif et est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- Kühnis Optik Mels AG a été fondée le 27.04.2017.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.10.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-305.400.199.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.04.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mels
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.082.024-2
IDE/TVA
CHE-305.400.199
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verkauf und Reparaturen von Brillen, Kontaktlinsen und optischem Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kühnis Optik Mels AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3800505, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kühnis Optik Mels AG, in Mels, CHE-305.400.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühnis, Erich Alex, von Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kühnis, Peter Emil, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3498737, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kühnis Optik Mels AG, in Mels, CHE-305.400.199, Pizolpark, 8887 Mels, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Kühnis Brillen & Optik AG, in Altstätten (CHE-105.804.236), von der auch die Kühnis Optik Buchs AG, Buchs SG (CHE-388.437.219), Kühnis Optik Gossau AG, in Gossau SG (CHE-237.621.611), und die Kühnis Optik Appenzell AG, in Appenzell (CHE-337.240.480), einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 08.02.2017 Aktiven von CHF 304'693.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
19.04.2017.
Zweck:
Verkauf und Reparaturen von Brillen, Kontaktlinsen und optischem Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kühnis, Erich Alex, von Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kühnis, Peter Emil, von Altstätten, in Hinterforst (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.