Siège principal
Autre filiales (7)
Renseignements sur Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen
- Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen est une Filiale avec siège principal en Suisse basée à Grellingen. Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 06.09.1993.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.12.2011. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen est inscrite sous l’IDI CHE-379.819.898.
Direction (1)
Pour l'organe suprême de la société, regardez le siège principal
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.09.1993
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Grellingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.9.900.021-8
IDE/TVA
CHE-379.819.898
CHE-105.777.272 TVA
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bauaustrocknung, Bauheizung u Wasserschadensanierung usw
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6472886, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen, in Grellingen, CH-280.9.900.021-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 7, Publ. 5699086).
mit Hauptsitz in:
Degersheim (HR SG).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Otto, von Bubendorf, in Reinach BL, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 5699086, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen, in Grellingen, CH-280.9.900.021-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 5, Publ. 4560782).
mit Hauptsitz in:
Degersheim (HR SG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Andreas, von Menziken, in Gelterkinden, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4560782, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Krüger & Co. AG Zweigniederlassung Grellingen, in Grellingen, CH-280.9.900.021-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 5, Publ. 4276852).
mit Hauptsitz in:
Degersheim (HR SG).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-320.3.063.360-9.
Firma Hauptsitz neu:
Krüger & Co. AG [bisher: Firma: Krüger & Co. AG (CH-320.3.035.788-9)].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG: 25.06.1993].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Herisau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüger, Christian, von Hemberg, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fritsche, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klausner, Max, von Benzenschwil, in Hergiswil NW, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.