Renseignements sur Konrad Sonderegger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Konrad Sonderegger AG
- Konrad Sonderegger AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter une scierie. Le siège social se trouve à Heiden.
- La direction de l’entreprise Konrad Sonderegger AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 24.06.1993.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.07.2012. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AR avec l’IDI CHE-107.067.833.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Konrad Sonderegger,
Beatrice Sonderegger,
Konrad Sonderegger-Mainardi
les plus récents personnes habilitée à signer
Konrad Sonderegger,
Beatrice Sonderegger,
Konrad Sonderegger-Mainardi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Heiden
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.012.508-6
IDE/TVA
CHE-107.067.833
Secteur
Exploiter une scierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Sägerei und Holzhandel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Niederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen oder sich an Unternehmen aller Art beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Tätigkeiten ausüben, die der Erreichung des Hauptzweckes dienen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AREVA Treuhand AG in Liquidation | Eggersriet | <2004 | 02.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sonderegger Konrad AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Sonderegger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6758212, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Konrad Sonderegger AG, in Heiden, CH-300.3.012.508-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 3, Publ. 4957474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger-Mainardi, Iris, von Heiden, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Konrad (1955), von Heiden, in Heiden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Sonderegger, Konrad, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonderegger-Mainardi, Konrad, von Heiden, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Sonderegger, Beatrice, von Heiden, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4957474, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Konrad Sonderegger AG, in Heiden, CH-300.3.012.508-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.1993, S. 3587).
Statutenänderung:
27.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Sägerei und Holzhandel. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Niederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen oder sich an Unternehmen aller Art beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Tätigkeiten ausüben, die der Erreichung des Hauptzweckes dienen.
Qualifizierte Tatbestände:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.06.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Konrad Sonderegger-Mainardi', in Heiden, gemäss Uebernahmebilanz per 01.01.1993 mit Aktiven von CHF 656'885.16 und Passiven von CHF 139'686.55 (Aktivenüberschuss CHF 517'198.61), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und CHF 417'198.61 als Forderungen gutgeschrieben werden.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das Publikationsorgan. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Areva Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Konrad Sonderegger AG, in Heiden , Obereggerstr.3, 9410Heiden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
22.6.1993.
Zweck:
Führung einer Sägerei und Holzhandel. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an Unternehmungen verwandter Art beteiligen.
Sacheinlage und -übernahme:
Übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Konrad Sonderegger-Mainardi", in Heiden, gemäss Übernahmebilanz per 1.1.1993 mit Aktiven von Fr.656885.16 und Passiven von Fr.139686.55 (Aktivenüberschuss Fr.517198.61), wovon 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben werden und Fr.417198.61 als Forderungen gutgeschrieben werden.
Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, 100 Namenaktien zu Fr.1000.
Vinkulierung:
Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Dem Verwaltungsrat gehören an:
Konrad Sonderegger-Mainardi, von und in Heiden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Iris Sonderegger-Mainardi, von und in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad Sonderegger, von und in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Revisionsstelle:
Areva Treuhand AG, in St. Gallen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.