Renseignements sur Kohlding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kohlding SA
- Kohlding SA est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Delémont.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.04.2002.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 07.07.2009. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-109.560.079.
- Entreprises avec la même adresse comme Kohlding SA: DCMI S.A., Immobirse SA, Le Balcon SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Delémont
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.002.784-3
IDE/TVA
CHE-109.560.079
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition et gestion de participations dans des entreprises de tous genres, en Suisse et à l'étranger, la ndation, le financement et le contrôle, comme d'une manière générale le développement de celles-ci.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 20.09.2006 | 06.07.2009 | |
Proconta Sàrl | Delémont | <2004 | 19.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Garage Carrosserie Gilles Rais SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kohlding SA
Numéro de publication: 5119130, Registre du commerce Jura, (670)
Kohlding SA, à Delémont, CH-670.3.002.784-3, Société anonyme (FOSC no 182 du 20.09.2006, p. 9, publ. 3557264). Selon déclaration du conseil d'administration du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Audit Transjurane SA, à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: 3557264, Registre du commerce Jura, (670)
Garage Carrosserie Gilles Rais SA, à Delémont, CH-670.3.002.784-3, Exploitation d'un garage, d'une carrosserie et commerce de véhicules en tous genres, Société anonyme (FOSC no 83 du 01.05.2002, p. 7, publ. 451894).
Modification des statuts:
13.09.2006.
Nouvelle raison sociale:
Kohlding SA.
Nouvelle adresse:
Rue de la Préfecture 4, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Acquisition et gestion de participations dans des entreprises de tous genres, en Suisse et à l'étranger, la fondation, le financement et le contrôle, comme d'une manière générale le développement de celles-ci.
Personnes et signatures radiées:
Rais, Gilles, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature individuelle;
Rais-Membrez, Maryvonne, de Courroux, à Courcelon (Courroux), secrétaire, avec signature individuelle;
Proconta Sàrl, à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Kohler, Pierre, de Elay et Delémont, à Delémont, administrateur unique, avec signature individuelle;
Audit Transjurane SA, à Delémont, organe de révision.
Registre du commerce Jura, (670)
Garage Carrosserie Gilles Rais SA, à Delémont, Route de Bellerive 37, 2800 Delémont, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
24.04.2002.
But:
Exploitation d'un garage, d'une carrosserie et commerce de véhicules en tous genres.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.--.
Reprise de biens envisagée :
la société acquerra l'immeuble flt 3938 de Delémont pour le prix de CHF 520'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives:
selon statuts.
Personnes inscrites:
Rais, Gilles, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature individuelle;
Rais-Membrez, Maryvonne, de Courroux, à Courcelon (Courroux), secrétaire, avec signature individuelle;
Proconta Sàrl, à Delémont, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.