Renseignements sur Kocsi AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kocsi AG
- Kocsi AG a son siège social à Malans GR, est actif et est active dans le domaine «Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques».
- L’entreprise a été fondée le 24.03.1997.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 04.04.2013.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce GR avec l’IDI CHE-106.684.466.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Malans
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.019.557-6
IDE/TVA
CHE-106.684.466
Secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung von Stempeln aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | <2004 | 03.04.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kocsi AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7132532, Registre du commerce Grisons, (350)
Kocsi AG, bisher in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570200).
Gründungsstatuten:
14.03.1997.
Statutenänderung:
21.03.2013.
Sitz neu:
Malans.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 5, 7208 Malans GR. Gemäss Erklärung vom 21.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocsi, Martin, von Rüti ZH, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7132220, Registre du commerce Zurich, (20)
Kocsi AG, in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570200). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Malans im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 6570200, Registre du commerce Zurich, (20)
Kocsi AG, in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2000, S. 7624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocsi, Helga, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocsi, Martin, von Rüti ZH, in Malans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Künzi Treuhand AG (CH-CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher: Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.