Renseignements sur Kleintierpraxis Complevet GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kleintierpraxis Complevet GmbH
- Kleintierpraxis Complevet GmbH a son siège social à Büren an der Aare, est actif et est active dans le domaine «Vétérinaire».
- Kleintierpraxis Complevet GmbH a été fondée le 29.06.2006.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 23.03.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-113.001.015.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Büren an der Aare
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.017.300-5
IDE/TVA
CHE-113.001.015
Secteur
Vétérinaire
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Tierarztpraxis und eines Shops für den Heimtierbedarf sowie Erbringung von zusätzlichen Dienstleistungen im Bereich der Tiermedizin, Tierbetreuung und -pflege sowie Handel mit Medikamenten und Nahrungsmitteln für Tiere. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kleintierpraxis Complevet GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005130597, Registre du commerce Berne, (36)
Kleintierpraxis Complevet GmbH, in Büren an der Aare, CHE-113.001.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devaux Rohrbach, Renée, von Plateau de Diesse und Schwarzenburg, in Büren an der Aare, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavien, Serge, von Noble-Contrée, in Zuchwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Miège, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lippold, Britta Swantje, von Hasliberg, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3293095, Registre du commerce Berne, (36)
Kleintierpraxis Complevet GmbH, in Büren an der Aare, CHE-113.001.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6316282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Fabienne Alina, von Mosnang, in Hessigkofen (Buchegg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavien, Serge, von Miège, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Devaux Rohrbach, Renée, von Plateau de Diesse und Schwarzenburg, in Büren an der Aare, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Lamboing und Schwarzenburg, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6316282, Registre du commerce Berne, (36)
Kleintierpraxis Complevet GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.017.300-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, S. 0, Publ. 6306494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Devaux Rohrbach, Renée, von Lamboing und Schwarzenburg, in Büren an der Aare, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Clavien, Serge, von Miège, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fust, Fabienne Alina, von Mosnang, in Hessigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.