Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur KISSLING SWISS SWITCHES AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2002
Radiation du registre du commerce
23.08.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.015.903-0
IDE/TVA
CHE-109.621.924
Secteur
Fabrication de composants électroniques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von feinmechanischen und elektrotechnischen Produkten, insbesondere Industrieschalter und Relais. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu erichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 04.12.2014 | 29.03.2021 | |
Ernst & Young AG | St. Gallen | 29.09.2006 | 18.11.2014 | |
Ernst & Young AG | Kreuzlingen | <2004 | 28.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour KISSLING SWISS SWITCHES AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005275853, Registre du commerce Thurgovie, (440)
KISSLING SWISS SWITCHES AG, in Weinfelden, CHE-109.621.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137485). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Tyco Electronics (Schweiz) Holding II GmbH, in Schaffhausen (CHE-113.820.421), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005137485, Registre du commerce Thurgovie, (440)
KISSLING SWISS SWITCHES AG, in Weinfelden, CHE-109.621.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951391). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.03.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004951391, Registre du commerce Thurgovie, (440)
KISSLING SWISS SWITCHES AG, in Weinfelden, CHE-109.621.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004647174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Stefanie Maria, deutsche Staatsangehörige, in Nassau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.