Renseignements sur kenzelmann roth & partner lyss ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de kenzelmann roth & partner lyss ag
- kenzelmann roth & partner lyss ag est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les assurances et des caisses de retraite. Le siège social se trouve à Lyss.
- La direction de l’entreprise kenzelmann roth & partner lyss ag est composée de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 13.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-285.361.565.
- Dr. Zbären & Kollegen Lyss AG, KomplementärTherapie Sarah Collaviti, Optic 2000 Lyss AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.08.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.082.281-0
IDE/TVA
CHE-285.361.565
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich, in der Vorsorgeberatung, im Risikomanagement, im Immobilienbereich sowie in der Rechtsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour kenzelmann roth & partner lyss ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767153, Registre du commerce Berne, (36)
kenzelmann roth & partner lyss ag, in Lyss, CHE-285.361.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth-Pennisi, Daniela Alfia, von Grossaffoltern, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Daniel, von Grossaffoltern, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004952667, Registre du commerce Berne, (36)
kenzelmann roth & partner lyss ag, in Lyss, CHE-285.361.565, Marktplatz 1, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich, in der Vorsorgeberatung, im Risikomanagement, im Immobilienbereich sowie in der Rechtsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roth, Daniel, von Grossaffoltern, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roth-Pennisi, Daniela Alfia, von Grossaffoltern, in Worben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.