Renseignements sur Karl Oesch Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Karl Oesch Stiftung
- Karl Oesch Stiftung a son siège social à Weiningen ZH et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Autres activités sociales».
- Karl Oesch Stiftung a 4 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 12.02.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-289.581.918.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.07.2019
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Weiningen (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.002.275-2
IDE/TVA
CHE-289.581.918
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Stifter will finanzielle Hilfe in Notfällen von Menschen (Kindern) nach Absprache im Stiftungsrat gezielt im Kanton Zürich, dem Lebensmittelpunkt des Stifters und dem Stiftungsrat einsetzen, dort wo es dringend nötig ist. Die Stiftung kann insbesondere: Unbürokratische Hilfe für Menschen, Familien und deren Kinder in Notsituationen finanziell unterstützen, Verträge abschliessen, die geeignet sind, den gemeinnützigen Zweck der Stiftung zu fördern, die direkt oder indirekt mit ihr in Zusammenhang stehen, sich an anderen als steuerlich gemeinnützig anerkannten Institutionen von Projekten in der Schweiz mit ähnlichen Zielsetzungen beteiligen. Sie kann ihre Tätigkeit auf andere Bereiche ausdehnen, soweit diese mit dem vorgenannten Zweck in Übereinstimmung stehen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zahlenwerkstatt U. Willimann | Uster | 18.07.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Karl Oesch Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005958198, Registre du commerce Zurich, (20)
Karl Oesch Stiftung, in Weiningen (ZH), CHE-289.581.918, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annaheim, Franz, von Trimbach, in Bergdietikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morf, George, von Illnau-Effretikon, in Weiningen (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oesch, Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieder-Waldmann, Cordula Olivia, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004746839, Registre du commerce Zurich, (20)
Karl Oesch Stiftung, in Weiningen (ZH), CHE-289.581.918, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678495).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630).
Numéro de publication: HR01-1004678495, Registre du commerce Zurich, (20)
Karl Oesch Stiftung, in Weiningen (ZH), CHE-289.581.918, Grossächerweg 2, 8104 Weiningen ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.05.2019.
Zweck:
Der Stifter will finanzielle Hilfe in Notfällen von Menschen (Kindern) nach Absprache im Stiftungsrat gezielt im Kanton Zürich, dem Lebensmittelpunkt des Stifters und dem Stiftungsrat einsetzen, dort wo es dringend nötig ist.
Die Stiftung kann insbesondere:
Unbürokratische Hilfe für Menschen, Familien und deren Kinder in Notsituationen finanziell unterstützen, Verträge abschliessen, die geeignet sind, den gemeinnützigen Zweck der Stiftung zu fördern, die direkt oder indirekt mit ihr in Zusammenhang stehen, sich an anderen als steuerlich gemeinnützig anerkannten Institutionen von Projekten in der Schweiz mit ähnlichen Zielsetzungen beteiligen. Sie kann ihre Tätigkeit auf andere Bereiche ausdehnen, soweit diese mit dem vorgenannten Zweck in Übereinstimmung stehen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Oesch, Karl, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Franz, von Trimbach, in Bergdietikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morf, George, von Illnau-Effretikon, in Weiningen (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahlenwerkstatt U. Willimann (CHE-112.516.819), in Uster, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.