Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Beat Krähenbühl
Zimmerbergstrasse 56
3414 Oberburg
Renseignements sur Käsereigenossenschaft Zimmerberg in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.07.1954
Radiation du registre du commerce
13.03.2017
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Oberburg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.006.417-7
IDE/TVA
CHE-102.276.507
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; b) die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; c) sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern. Haftung/Nachschusspflicht neu: [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2014 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 14.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Käsereigenossenschaft Zimmerberg
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Käsereigenossenschaft Zimmerberg in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3398835, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Zimmerberg in Liquidation, in Oberburg, CHE-102.276.507, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738189). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1738189, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Zimmerberg, in Oberburg, CHE-102.276.507, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 14.05.1997, S. 3227).
Statutenänderung:
14.07.2014.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Zimmerberg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Beat Krähenbühl, Zimmerbergstrasse 56, 3414 Oberburg.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: a) eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
b) die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
c) sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2014 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 14.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Peter, von Langnau im Emmental, in Oberburg, Präsident, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Beat, von Trub, in Oberburg, Präsident und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolzli, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Klötzli, Hans, von Trub, in Oberburg, Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident].
Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Zimmerberg, in Oberburg, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw. (SHAB Nr.213 vom 01.11.1990, S.4343).
Statutenänderung:
30.05.1996.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch, durch die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft, sowie durch die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder. Im übrigen vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Amtsanzeiger von Burgdorf.
Bemerkungen neu:
Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolzli, Peter (bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Haueter, Hans (bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Peter, von Langnau i. E., BE, in Brünsberg, Gemeinde Oberburg, Präsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolzli, Ernst, von Hasle b. Burgdorf, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.