Filiales (1)
Renseignements sur Julius Wandeler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Julius Wandeler AG
- Julius Wandeler AG avec son siège à Ruswil est actif. Julius Wandeler AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.07.2014, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-105.809.280.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.1936
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ruswil
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.010.617-3
IDE/TVA
CHE-105.809.280
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung und Unterhalt von Heizungen und sanitären Anlagen sowie Betrieb einer Schlosserei mit Metallbau; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berater & Partner AG | Luzern | 21.07.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | <2004 | 20.07.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wandeler Julius AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Julius Wandeler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1625115, Registre du commerce Lucerne, (100)
Julius Wandeler AG, in Ruswil, CHE-105.809.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, Publ. 6382984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berater & Partner AG (CHE-112.221.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
Emmen (CHE-172.230.410) [bisher: Emmen (CH-100.9.017.930-7)].
Numéro de publication: 6382984, Registre du commerce Lucerne, (100)
Julius Wandeler AG, in Ruswil, CH-100.3.010.617-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2005, S. 9, Publ. 2979602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rötheli, Albin, von Hägendorf und Büron, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rötheli, Daniela, von Hägendorf und Büron, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Othmar, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG Luzern].
Numéro de publication: 2979602, Registre du commerce Lucerne, (100)
Julius Wandeler AG, in Ruswil, CH-100.3.010.617-3, Erstellung und Unterhalt von Heizungen und sanitären Anlagen sowie Betrieb einer Schlosserei mit Metallbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 27.10.2000, S. 7338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandeler, Julius, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rötheli, Daniela, von Hägendorf und Büron, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne Treuhand AG, in Luzern].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.