Renseignements sur Joey Kita GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Joey Kita GmbH
- Joey Kita GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités sociales. Le siège social se trouve à Uster.
- Joey Kita GmbH a été fondée le 07.02.2018.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.05.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-246.588.332.
- Benefeel Ltd liab. Co., Besmed AG, Bonito Finance GmbH sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.063.797-2
IDE/TVA
CHE-246.588.332
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer oder mehreren Kinderkrippen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Calanda Audit AG | Chur | 23.05.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Joey Kita Sagl
- Joey Kita Ltd liab. Co
- Joey Kita Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Joey Kita GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005479499, Registre du commerce Zurich, (20)
Joey Kita GmbH, in Uster, CHE-246.588.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839823). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004839823, Registre du commerce Zurich, (20)
Joey Kita GmbH, in Uster, CHE-246.588.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826752).
Domizil neu:
Zürichstrasse 6, 8610 Uster.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Maurice Luc, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004826752, Registre du commerce Zurich, (20)
Joey Kita GmbH, in Uster, CHE-246.588.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Maurice Luc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joey Group AG (CHE-448.168.545), in Uster, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.