Renseignements sur JJ Vivendi AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JJ Vivendi AG
- JJ Vivendi AG avec son siège à Olten est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». JJ Vivendi AG est actif.
- JJ Vivendi AG a une personne à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 05.05.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-334.939.081.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.04.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.010.017-9
IDE/TVA
CHE-334.939.081
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Veräusserung von Beteiligungen an sowie Finanzierung von Unternehmen, ferner Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen für Beteiligungsgesellschaften und Dritte im Marketing-, Organisations- und Finanzbereich. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JJ Vivendi AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005465746, Registre du commerce Soleure, (241)
JJ Vivendi AG, in Olten, CHE-334.939.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castillo Gonzalez, Nicolas, spanischer Staatsangehöriger, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Daniel, von Vordemwald, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005410319, Registre du commerce Soleure, (241)
JJ Vivendi AG, in Olten, CHE-334.939.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450077).
Domizil neu:
Schützenmattweg 14, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Jürg, von Zürich, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castillo Gonzalez, Nicolas, spanischer Staatsangehöriger, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3450077, Registre du commerce Soleure, (241)
JJ Vivendi AG, in Olten, CHE-334.939.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591331).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'GSM Immobilien AG', in Olten (CHE-102.384.321), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 895'585.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 560'766.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Domizil neu:
Ringstrasse 28, 4600 Olten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.