Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Jelmoli Jota AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.03.2000
Radiation du registre du commerce
02.07.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.012.480-4
IDE/TVA
CHE-101.159.402
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Vermittlung, Finanzierung sowie Verwaltung von Immobilien, wobei der Erwerb auf Liegenschaften beschränkt ist, welche nach den geltenden schweizerischen Bestimmungen durch Personen im Ausland ohne Bewilligung erworben werden dürfen. Die Gesellschaft kann in Verbindung mit ihrem Hauptzweck sämtliche kaufmännischen, industriellen und finanziellen Geschäfte tätigen und sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie ist berechtigt, Treuhandgeschäfte abzuwickeln, Grundstücke zu erwerben und zu veräussern und Verwaltungen zu führen. Sie kann auch Aktien in- und ausländischer Gesellschaften erwerben oder verwalten und Informationen vertreiben sowie Presse- und Verlagserzeugnisse periodischer und anderer Art, alles unter der Einschränkung gemäss Satz 1.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 24.02.2010 | 01.07.2010 | |
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 23.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jelmoli Jota Ltd
- Jelmoli Jota SA
- Tivona Jota AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jelmoli Jota AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5707644, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Jelmoli Jota AG, in Basel, CH-270.3.012.480-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 7, Publ. 5511248). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Tivona 009 AG, in Olten (CH-280.3.002.518-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 5511248, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Jelmoli Jota AG, in Basel, CH-270.3.012.480-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 9, Publ. 5294558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banholzer, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Herbert, von Obersiggenthal, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael, von Riehen und Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berney, Sylvère, von L'Abbaye, in Thônex, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschumper, Pierre Alain, von Nesslau-Krummenau, in Zofingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle;
Dal Pont, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Ebertswil , mit Kollektivprokura zu zweien;
Quint, François, von Laupen, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Streichenberg, Christoph, von Basel und St. Gallen, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vassalli, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Loisin (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Markus, von Luterbach, in Feldbrunnen , Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Wilen bei Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Peter, von Zofingen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Daniel, von Röthenbach im Emmental, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Markus, von Bachenbülach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5294558, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Tivona Jota AG, in Basel, CH-270.3.012.480-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 8, Publ. 5010604).
Statutenänderung:
23.09.2009.
Firma neu:
Jelmoli Jota AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jelmoli Jota Ltd) (Jelmoli Jota SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Feiburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney, Sylvère, von L'Abbaye, in Thônex, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschumper, Pierre Alain, von Nesslau-Krummenau, in Zofingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG];
Dal Pont, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Ebertswil , mit Kollektivprokura zu zweien;
Quint, François, von Laupen, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Streichenberg, Christoph, von Basel und St. Gallen, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vassalli, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Loisin (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.