Adresse
Chemin des Prés 5
1279 Chavannes-de-Bogis
Renseignements sur Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises
- Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Chavannes-de-Bogis.
- La direction se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 04.06.2024.
- L’entreprise Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises est inscrite sous l’IDI CHE-110.200.541.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.09.2003
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Chavannes-de-Bogis
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.716.003-1
IDE/TVA
CHE-110.200.541
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseil aux entreprises, notamment en matière d'assurances, de gestion et d'organisation.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises
Numéro de publication: BH00-0000014161, Registre du commerce Vaud
Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce Sous-rubrique: Sommation selon l'ORC Date de publication: SHAB 04.06.2024 Numéro de publication: Entité de publication Registre du commerce du canton de Vaud, Rue Grenade 38, 1510 Moudon Sommation générale, Jean-Marc Monnier conseiller d'entreprises Organisation concernée: Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises CHE-110.200.541 Les Prés-de-Chavannes 5
Point de contact: Registre du commerce du canton de Vaud, Rue Grenade 38, P.O.B. 78
Numéro de publication: 5434776, Registre du commerce Genève, (660)
Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises, à Meyrin, CH-660-1716003-1, conseil aux entreprises, etc. (FOSC du 12.06.2006, p. 6/3412624). Par suite du transfert de son siège à Chavannes-de-Bogis, l'entreprise est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: 5434634, Registre du commerce Vaud, (550)
Jean-Marc Monnier - conseiller d'entreprises, précédemment à Genève, CH-660-1716003-1 (FOSC du 05.09.2003, p. 7). Siège transféré à Chavannes-de-Bogis.
Nouvelle adresse:
Les Prés-de-Chavannes 5, 1279 Chavannes-de-Bogis.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.