Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur IRM Management Services AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.08.1976
Radiation du registre du commerce
13.12.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.003.762-4
IDE/TVA
CHE-102.406.483
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verwaltung und Leitung von Gesellschaften, insbesondere Computer-Service und Buchhaltungsarbeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | <2004 | 12.12.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- IRM Management Services Ltd
- IRM Management Services SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IRM Management Services AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3145066, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
IRM Management Services AG, in Basel, CH-270.3.003.762-4, Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5056).
Löschungsgrund:
Die Vorschriften von Art. 748 OR sind beachtet worden. Firma erloschen.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
IRM Management Services AG, in Basel, Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2000, S. 5522). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 13.06.2001 infolge Fusion gemäss Art. 748 OR mit der "IRM International Reinsurance Management AG", in Basel. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2000 auf die "IRM International Reinsurance Management AG" über.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
IRM Management Services AG, in B a s e l , Computer-Service usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1999, S. 6273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Max F., von Zürich und Wildberg, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salmonson, Bengt, schwedischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Verena, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perroulaz, Otto, von Oberschrot, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Meyer, Gilles, französischer Staatsangehöriger und von La Tour-de-Peilz, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Thomas, von Wynigen, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grewe, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hill, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.