Renseignements sur Interlachs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Interlachs AG
- Interlachs AG de Balsthal est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.08.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-108.064.553.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Andreas Belser,
Birgit Sofie Hansen,
Marie-Chrisine Müller Leu
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Belser,
Ralf Daniel Weidkuhn,
Birgit Sofie Hansen,
Marie-Chrisine Müller Leu
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.04.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Balsthal
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.3.000.222-3
IDE/TVA
CHE-108.064.553
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import, Export und Handel mit Lebensmitteln, insbesondere Fischen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
May-Treuhand AG | Muttenz | 26.08.1993 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Interlachs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005827734, Registre du commerce Soleure, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748446).
Statutenänderung:
17.08.2023.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser, Leo, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belser, Andreas, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005748446, Registre du commerce Soleure, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Peter, von Eggiwil, in Zufikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidkuhn, Ralf Daniel, von Schaffhausen, in Knutwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005253438, Registre du commerce Soleure, (241)
Interlachs AG, in Balsthal, CHE-108.064.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Oensingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Belser, Leo, von Frauenfeld, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller Leu, Marie-Christine, von Altdorf (UR), in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.