Renseignements sur Institut Le Châtelard Les Avants S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Institut Le Châtelard Les Avants S.A.
- Institut Le Châtelard Les Avants S.A. est une Société anonyme basée à Les Avants. Institut Le Châtelard Les Avants S.A. appartient au secteur «Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Institut Le Châtelard Les Avants S.A. est composée de 5 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.08.1992.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 14.08.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Institut Le Châtelard Les Avants S.A. est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-107.418.387.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sonia Marie Baldwin,
Janette Serrano,
Jose Gerardo Cardenas Jimenez,
Maria Avila Diaz-Rubin
les plus récents personnes habilitée à signer
Sonia Marie Baldwin,
Janette Serrano,
Federica Paez Garza,
Jose Gerardo Cardenas Jimenez,
Maria Avila Diaz-Rubin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Montreux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.124.983-0
IDE/TVA
CHE-107.418.387
Secteur
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Planification, construction et exploitation d'écoles, instituts et cours destinés à l'enseignement général et à la formation et le perfectionnement professionnel ainsi qu'à la réadaptation.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire J. Ineichen SA | Montreux | 16.05.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AMV Conseils & Révision SA | Evionnaz | 23.12.2011 | 15.05.2014 | |
AMV Conseils & Révision S.A., succursale d'Oron-la-Ville | Oron-la-Ville | <2004 | 22.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Institut Le Châtelard Les Avants SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Institut Le Châtelard Les Avants S.A.
Numéro de publication: HR02-1006106645, Registre du commerce Vaud, (550)
Institut Le Châtelard Les Avants S.A., à Montreux, CHE-107.418.387 (FOSC du 08.12.2022, p. 0/1005623833). La signature de Gaiani Allgayer Anne-Frances est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005623833, Registre du commerce Vaud, (550)
Institut Le Châtelard Les Avants S.A., à Montreux, CHE-107.418.387 (FOSC du 14.06.2021, p. 0/1005216633).
Nouvelle adresse:
Route des Narcisses 80, 1833 Les Avants. Diego Lopez Manuel et Fernandez Maria Lourdes ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. La signature de Canales Adame Maria est radiée. Gaiani Allgayer Anne-Frances, qui n'est plus administrateur, est nommée directrice. Baldwin Sonia Marie, d'Australie, à Rome (Italie), présidente, avec signature collective à deux, et Serrano Janette, du Canada, à Montreux, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Paez Garza Federica, d'Espagne, à Montreux, directrice générale.
Numéro de publication: HR02-1005216633, Registre du commerce Vaud, (550)
Institut Le Châtelard Les Avants S.A., à Montreux, CHE-107.418.387 (FOSC du 04.12.2017, p. 0/3907963).
Rectificatif:
l'inscription n° 16009 du 26.10.2015 (FOSC du 29.10.2015, p. 0/2452011) est rectifiée en ce sens que Fernandez Maira Lourdes se prénomme Maria Lourdes. Gaiani Allgayer Anne-Frances, qui n'est plus présidente, reste administratrice. Canales Adame Maria, qui n'est plus administratrice, est nommé directrice générale. Diego Lopez Manuel, du Mexique, à Rome (Italie), président, avec signature collective à deux, Avila Diaz-Rubin Maria, de Espagne, à Montreux, avec signature collective à deux, et Cardenas Jimenez Jose Gerardo, du Mexique, à Rome (Italie), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.