Renseignements sur Inras Inc.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inras Inc.
- Inras Inc. est une Société anonyme basée à Henggart. Inras Inc. appartient au secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Inras Inc. qui a été fondée le 06.01.2005, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.03.2009. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.175.960.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.01.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Henggart
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.028.394-7
IDE/TVA
CHE-112.175.960
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratungsunternehmung, namentlich IT- und Unternehmensberatung, Abwicklung und Begleitung von IT-Projekten, Software-Entwicklung, diesbezügliche Schulung sowie Verkauf und Handel von Soft- und Hardwareprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Integer Treuhand, Anton Meier | Bonstetten | 12.01.2005 | 19.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- eSymmetrix Inc.
- INRAS Inc.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inras Inc.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4934998, Registre du commerce Zurich, (20)
eSymmetrix Inc., in Henggart, CH-020.3.028.394-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 24, Publ. 4714514).
Statutenänderung:
23.02.2009.
Firma neu:
Inras Inc.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Integer Treuhand, Anton Meier, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4714514, Registre du commerce Zurich, (20)
INRAS Inc. in Henggart, CH-020.3.028.394-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2005, S. 17, Publ. 2636868).
Statutenänderung:
21.10.2008.
Firma neu:
eSymmetrix Inc.
Numéro de publication: 2636868, Registre du commerce Zurich, (20)
INRAS Inc., in Henggart, CH-020.3.028.394-7, Schäggibuckstrasse 13, 8444 Henggart, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratungsunternehmung, namentlich IT- und Unternehmensberatung, Abwicklung und Begleitung von IT-Projekten, Software-Entwicklung, diesbezügliche Schulung sowie Verkauf und Handel von Soft- und Hardwareprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch einen eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stahel, Reto, von Winterthur, in Henggart, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stahel-Jecklin, Annika, von Zürich und Winterthur, in Henggart, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Integer Treuhand, Anton Meier, in Birmensdorf ZH, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.