Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o AWK Group AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich
Renseignements sur Inceptus GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.1998
Radiation du registre du commerce
13.06.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.018.039-5
IDE/TVA
CHE-104.043.167
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs-, Realisations- und Schulungsdienstleistungen. Diese dienen der Unterstützung für Unternehmen und dem Knowhow-Transfer an selbige im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH | Thalwil | 22.06.2009 | 12.06.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inceptus GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2884949, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CHE-104.043.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2279755). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AWK Group AG, in Zürich (CHE-105.318.036), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2279755, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CHE-104.043.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653676).
Statutenänderung:
13.07.2015.
Domizil neu:
c/o AWK Group AG, Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs-, Realisations- und Schulungsdienstleistungen. Diese dienen der Unterstützung für Unternehmen und dem Knowhow-Transfer an selbige im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubelmann, Josef, von Eschenbach SG, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Badertscher, Kurt, von Lauperswil, in Buchberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Romano, Roger, von Wängi, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBP Beteiligungs AG (CHE-100.416.996), in Zürich, Gesellschafterin, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Arrigoni, André, von Leytron, in Würenlos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich].
Numéro de publication: 6653676, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.039-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, S. 0, Publ. 6445560).
Domizil neu:
Hohlstrasse 285, 8004 Zürich.