Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur in-arch GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.10.2013
Radiation du registre du commerce
28.02.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Visp
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.4.015.548-5
IDE/TVA
CHE-281.830.319
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Architektur- und Planungsbüros sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Architektur, Bauleitung, Planung und des Bauwesens. Ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt dienen. Kann andere Unternehmungen erwerben oder sich daran beteiligen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- in-arch GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour in-arch GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004577484, Registre du commerce Valais, (600)
in-arch GmbH in Liquidation, in Visp, CHE-281.830.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3778413). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3778413, Registre du commerce Valais, (600)
in-arch GmbH, in Visp, CHE-281.830.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128135).
Firma neu:
in-arch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o ACG Treuhand AG , Sägematte 6, 3930 Visp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon, Christian, von Eggerberg, in Eggerberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Summermatter, Christian, von Visperterminen, in Visperterminen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1128135, Registre du commerce Valais, (600)
in-arch GmbH, in Visp, CH-600.4.015.548-5, Märtmattenstrasse 5, 3930 Visp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2013.
Zweck:
Führung eines Architektur- und Planungsbüros sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Architektur, Bauleitung, Planung und des Bauwesens. Ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt dienen. Kann andere Unternehmungen erwerben oder sich daran beteiligen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
In-Albon, Christian, von Eggerberg, in Eggerberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.