Renseignements sur immocreate GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de immocreate GmbH
- immocreate GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Hünenberg See. immocreate GmbH appartient au secteur «Production, location et distribution de films et de programmes TV» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 24.01.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-166.651.909.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: inforStrata Suisse GmbH, miAgi GmbH, VM Service GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.10.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hünenberg
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.015.978-5
IDE/TVA
CHE-166.651.909
Secteur
Production, location et distribution de films et de programmes TV
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in der Baubranche sowie in den Bereichen Werbung, E-Learning und Informatik; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour immocreate GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005660046, Registre du commerce Zoug, (170)
immocreate GmbH, in Hünenberg, CHE-166.651.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arik, Göker, von Affoltern am Albis, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ojeda Garzon, Fredy, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004912550, Registre du commerce Zoug, (170)
immocreate GmbH, in Hünenberg, CHE-166.651.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ojeda Garzon, Fredy, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Arik, Göker, von Affoltern am Albis, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004826076, Registre du commerce Zoug, (170)
immocreate GmbH, in Hünenberg, CHE-166.651.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selinger, Luca, von Schwerzenbach, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ojeda Garzon, Fredy, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.