À propos de iLifeSPA AG
- iLifeSPA AG est une Société anonyme basée à Balzers. iLifeSPA AG appartient au secteur «Fourniture d’autres services aux entreprises» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 04.12.2011 et a 0 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 04.03.2014.
- iLife International Establishment, Mamaklub GmbH, Sun-Products Marketing & Manufacturing Aktiengesellschaft sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Balzers
Secteur
Fourniture d’autres services aux entreprises
But (Langue d'origine)
Die Gesellschaft bezweckt nur für Gesunde: Beratung und Dienstleistungen im Gesundheits-, Beauty-, Ernährungs-, Fitnessund Wellness-Bereich sowie verwandte Branchen; Handel mit Know-how, Lizenzen und Patenten; Handel mit sowie Verwaltung von Liegenschaften; Handel mit und Vermietung von Ausstattungen, Anlagen, Geräten, Systemen, Produkte und Zubehör; Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Vermietung und Lizensierung von Einrichtungen zur Wellness-, Fitness-, Ernährung-, Beauty-, Gesundheitsförderung und -vorsorge., Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inund Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen., Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Liegenschaften erwerben, be-lasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour iLifeSPA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20174712, (1)
Handelsregister 04/03/2014, iLifeSPA AG, Balzers (FL-0002.386.577-5)Aktiengesellschaft Statutenänderung: 28.02.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Aktien neu:
160 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 160 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2014.
Numéro de publication: 20152522, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 25/01/2013, iLifeSPA AG, Balzers (FL-0002.386.577-5)Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Wieser, Alois, StA: Österreich, 3353 Seitenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20133164, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 5.12.2011, iLifeSPA AG, Balzers (FL-0002.386.577-5) Zustelladresse: Föhrenweg 5, 9496 Balzers.
Geschäftsadresse:
Föhrenweg 5, 9496 Balzers. Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt nur für Gesunde: Beratung und Dienstleistungen im Gesundheits-, Beauty-, Ernährungs-, Fitnessund Wellness-Bereich sowie verwandte Branchen;
Handel mit Know-how, Lizenzen und Patenten;
Handel mit sowie Verwaltung von Liegenschaften;
Handel mit und Vermietung von Ausstattungen, Anlagen, Geräten, Systemen, Produkte und Zubehör;
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Vermietung und Lizensierung von Einrichtungen zur Wellness-, Fitness-, Ernährung-, Beauty-, Gesundheitsförderung und -vorsorge., Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inund Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen., Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Liegenschaften erwerben, be-lasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 160?000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 160?000.00.
Aktien:
160 Inhaberaktien zu CHF 1?000.00.
Publikationsorgan:
Landeszeitungen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern dem Verwaltungsrat die Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation in einem amtlichen Publikationsorgan.
Angaben zur Verwaltung:
Günther, Andreas, StA: Österreich, 98000 Monaco, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wieser, Alois, StA: Österreich, 3353 Seitenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, 9496 Balzers, Revisionsstelle.