Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur iFAS ERP AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.1989
Radiation du registre du commerce
18.03.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Volketswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.000.314-7
IDE/TVA
CHE-106.418.999
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software und deren Schulung, die Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie den Handel mit Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke mieten, vermieten, erwerben, belehnen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PEKU Revision AG | Niederglatt | 26.03.2020 | 17.03.2022 | |
SMART Audit AG | Wallisellen | 27.08.2008 | 25.03.2020 | |
Hasli Treuhand AG | Wallisellen | <2004 | 26.08.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Info Nova AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour iFAS ERP AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005430029, Registre du commerce Zurich, (20)
iFAS ERP AG, in Volketswil, CHE-106.418.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356114).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Info Holding AG (neu:
iFAS ERP AG), in Volketswil (CHE-112.864.752), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005356114, Registre du commerce Zurich, (20)
Info Nova AG, in Volketswil, CHE-106.418.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860171).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Firma neu:
iFAS ERP AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Vertrieb von Software und deren Schulung, die Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie den Handel mit Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke mieten, vermieten, erwerben, belehnen und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder mit elektronischen Mitteln an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse der Aktionäre.