Renseignements sur ienergy.ch AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ienergy.ch AG
- ienergy.ch AG est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Villmergen.
- La direction de l’entreprise ienergy.ch AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.11.2019.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.07.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise ienergy.ch AG est le suivant : CHE-143.526.400.
- À la même adresse comme ienergy.ch AG il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Arte Metall GmbH, Atelier Forest AG, Brem Bodenbeläge GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.11.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Villmergen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.446.615-1
IDE/TVA
CHE-143.526.400
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Energiemanagement, Beratung, Projektierung, Umsetzung von sowie Handel mit Technologie hinsichtlich Gewinnung und Speicherung von erneuerbarer Energie; kann sich an anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und Sicherstellung für Tochtergesellschaften und Dritte gewähren sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ienergy.ch AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005797097, Registre du commerce Argovie, (400)
ienergy.ch AG, in Villmergen, CHE-143.526.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005471165).
Statutenänderung:
03.07.2023.
Domizil neu:
Bachstrasse 9, 5612 Villmergen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005471165, Registre du commerce Argovie, (400)
ienergy.ch AG, in Villmergen, CHE-143.526.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Marc, von Hergiswil bei Willisau, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Quirin, von Mosnang, in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Hanspeter, von Hergiswil bei Willisau, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005413801, Registre du commerce Argovie, (400)
ienergy.ch AG, in Villmergen, CHE-143.526.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270728).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Marc, von Hergiswil bei Willisau, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Quirin, von Mosnang, in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.