Renseignements sur Icomet Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Icomet Sàrl
- Icomet Sàrl à Vevey est une Société à responsabilité limitée du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Icomet Sàrl est actif.
- Icomet Sàrl a une personne à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 17.03.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-309.878.884.
- Izzo Desinfection, IZZO PEINTURE SARL, Les Sacochier-es ont la même adresse comme Icomet Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vevey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.010.944-6
IDE/TVA
CHE-309.878.884
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la prestation de tous services d'ingénierie dans le domaine de la construction métallique, de façades et d'enveloppes de bâtiments complexes en verre. A l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, la société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but social. Elle peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Icomet Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005703526, Registre du commerce Valais, (621)
Icomet Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-309.878.884, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 19.05.2022, Publ. 1005478080). Par suite de transfert du siège à Vevey, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numéro de publication: HR02-1005703434, Registre du commerce Vaud, (550)
Icomet Sàrl, précédemment à Collombey-Muraz, CHE-309.878.884 (FOSC du 19.05.2022, p. 0/1005478080). Siège transféré à Vevey.
Nouvelle adresse:
Chemin Emile-Javelle 12, 1800 Vevey. Statuts modifiés le 23.02.2023.
Nouveau but:
la société a pour but la prestation de tous services d'ingénierie dans le domaine de la construction métallique, de façades et d'enveloppes de bâtiments complexes en verre. A l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, la société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but social. Elle peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Numéro de publication: HR02-1005478080, Registre du commerce Valais, (621)
Icomet Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-309.878.884, société à responsabilité limitée (No. FOSC 197 du 09.10.2020, Publ. 1004997062).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Acomet Holding SA (CHE-158.627.754), à Collombey-Muraz, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Egli, Arnold, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Ollon, président des gérants, avec signature collective à deux;
Egli, Fabian, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Ollon, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Budeša, Mario, de Belp, à Vevey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.