Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur IBEG Schweiz GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.03.2009
Radiation du registre du commerce
01.10.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.044.394-9
IDE/TVA
CHE-114.793.442
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von IBEG Produkten (insbesondere Produkte für den Schienen- und Strassenverkehr sowie Medizinaltechnik) sowie sonstiger technischer Produkte in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- IBEG Schweiz GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IBEG Schweiz GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1102523, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6270010). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6270010, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954740).
Firma neu:
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4954740, Registre du commerce Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Mittlere Strasse 13, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2009, 23.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von IBEG Produkten (insbesondere Produkte für den Schienen- und Strassenverkehr sowie Medizinaltechnik) sowie sonstiger technischer Produkte in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
IBEG systems GmbH (HR B 5537), in Marl (DE), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger AG Thun (CH-092.3.006.674-8), in Thun, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.