Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur H+L Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1980
Radiation du registre du commerce
19.11.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.001.227-0
IDE/TVA
CHE-100.948.566
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen in der Hydraulik-Branche, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Wertschriften sowie Gewährung von Darlehen; kann für die Beteiligungsgesellschaften Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen sowie Grundeigentum erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Steinhausen | 09.08.2011 | 18.11.2019 | |
Correcta AG | Uster | <2004 | 08.08.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hartmann & Lämmle AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour H+L Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004762582, Registre du commerce Zoug, (170)
H+L Holding AG, in Baar, CHE-100.948.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682917). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HARTMANN + LÄMMLE AG, in Neuheim (CHE-107.956.584), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004682917, Registre du commerce Zoug, (170)
H+L Holding AG, in Baar, CHE-100.948.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, S.0, Publ. 6978426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanke, Holger, von Grellingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Burmeister, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Ludwigsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6978426, Registre du commerce Zoug, (170)
H+L Holding AG, in Baar, CH-170.3.001.227-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6288260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: in Zug].