Renseignements sur HERENS immobilier SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HERENS immobilier SA
- HERENS immobilier SA est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Euseigne.
- La direction de l’entreprise HERENS immobilier SA est composée de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 10.09.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- HERENS immobilier SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-401.944.035.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.08.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hérémence
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.014.430-4
IDE/TVA
CHE-401.944.035
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'une (ou plusieurs) agence(s) immobilière(s). En particulier, la société peut acquérir, vendre, aliéner, détenir, construire, louer, gérer, administrer, rénover, entretenir, réparer, négocier, effectuer toute opération de courtage, de promotion, de valorisation, concernant des immeubles, biens mobiliers et valeurs mobilières, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE, et réaliser toutes affaires mobilières ou immobilières (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Est8 SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HERENS immobilier SA
Numéro de publication: HR02-1004713518, Registre du commerce Valais, (626)
Est8 SA, à Sion, CHE-401.944.035, société anonyme (No. FOSC 235 du 04.12.2013, p.0, Publ. 1216519).
Modification des statuts:
04.09.2019.
Nouvelle raison sociale:
HERENS immobilier SA.
Nouveau siège:
Hérémence.
Nouvelle adresse:
c/o André Gaspoz, La Poya 2, 1982 Euseigne.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC, par lettre recommandée ou par accusé de réception envoyé à chacun des actionnaires et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gianadda, Marc, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaspoz, André, de Saint-Martin (VS), à Hérémence, administrateur unique, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 1216519, Registre du commerce Valais, (626)
Est8 SA, à Sion, CHE-401.944.035, société anonyme (No. FOSC 164 du 24.08.2012, Publ. 6821862).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crettaz, Grégoire, de Riddes, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gianadda, Marc, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 6821862, Registre du commerce Valais, (626)
Est8 SA, à Sion, CH-626.3.014.430-4, Rue du Scex 2, 1950 Sion, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.08.2012.
But:
L'exploitation d'une (ou plusieurs) agence(s) immobilière(s). En particulier, la société peut acquérir, vendre, aliéner, détenir, construire, louer, gérer, administrer, rénover, entretenir, réparer, négocier, effectuer toute opération de courtage, de promotion, de valorisation, concernant des immeubles, biens mobiliers et valeurs mobilières, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE, et réaliser toutes affaires mobilières ou immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux actionnaires:
par courrier prioritaire ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Gianadda, Marc, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Crettaz, Grégoire, de Riddes, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 02.08.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.