Renseignements sur HENSKA GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HENSKA GmbH
- HENSKA GmbH est active dans le secteur «Administration des restaurants» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Sulgen.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 28.09.1993.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.12.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TG avec l’IDI CHE-101.105.719.
- AURASWISS AG, Kartbahn Sulgen AG ont la même adresse comme HENSKA GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.1993
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sulgen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.011.363-0
IDE/TVA
CHE-101.105.719
Secteur
Administration des restaurants
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastronomieunternehmen sowie das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben, errichten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein können, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garanten und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, veräussern und verwerten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- AURATHERM-TEC GmbH
- BAGU Solartecswiss GmbH
- BAGU GmbH
- Franchetto & Strasser GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HENSKA GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005360468, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HENSKA GmbH, in Sulgen, CHE-101.105.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3871191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franchetto, Willi, von Frauenfeld, in Berg TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Franchetto, Irene, von Frauenfeld, in Berg TG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Franziska, von Kirchberg (SG), in Sulgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 3871191, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HENSKA GmbH, in Sulgen, CHE-101.105.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Franziska, von Kirchberg (SG), in Sulgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3152675, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HENSKA GmbH, in Sulgen, CHE-101.105.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Katharina, von Udligenswil, in Sulgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.