Renseignements sur Heitec SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heitec SA
- Heitec SA a son siège social à Chanéaz, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- Heitec SA a une personne à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.05.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Heitec SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-100.757.718.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Montanaire
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.066.300-3
IDE/TVA
CHE-100.757.718
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prestation de services d'engineering industriel, de management et de gestion d'entreprises.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fidyver SA | Montagny-près-Yverdon | 10.07.2007 | 12.10.2008 | |
Fiduciaire Burlet S.A. en liquidation | Yverdon-les-Bains | 20.06.2005 | 09.07.2007 | |
BDO SA | Epalinges | <2004 | 19.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heitec SA
Numéro de publication: HR02-1005183417, Registre du commerce Vaud, (550)
Heitec S.A., à Montanaire, CHE-100.757.718 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions nominatives de CHF 2'000.
Numéro de publication: 1069487, Registre du commerce Vaud, (550)
Heitec S.A., à Chanéaz, CH-550-0066300-3 (FOSC du 17.11.2008, p. 18/4735758). Par suite de fusion de communes, le siège devient Montanaire. L'adresse reste à Chanéaz, 1409 Chanéaz. Mercier André est désormais à Montanaire.
Numéro de publication: 4735758, Registre du commerce Vaud, (550)
Heitec S.A., à Chanéaz, CH-550-0066300-3, prestation de services d'engineering industriel (FOSC du 13.10.2008, p. 17/4688730). Statuts modifiés le 29 octobre 2008. Selon déclaration du conseil d'administration du 29 octobre 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.