Renseignements sur Hans Lienhard AG Bilten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hans Lienhard AG Bilten
- Hans Lienhard AG Bilten a son siège social à Bilten et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction de l’entreprise Hans Lienhard AG Bilten est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.03.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.106.031.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Glücksmomänt - Melanie Lienhard, Scobis Holzdesign, Inhaberin Melanie Lienhard.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.01.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.131-0
IDE/TVA
CHE-107.106.031
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Schreinerarbeiten, Innenausbau, Holzbau, Reparaturen sowie Handel mit Materialien des Fachbereichs. Die Firma kann Grundstücke erwerben und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Erich Fischli & Partner KLG | Glarus Nord | 17.02.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Erich Fischli, lic.rer.pol. | Glarus | 01.06.2011 | 16.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lienhard Hans AG, Bilten
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Lienhard AG Bilten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005706182, Registre du commerce Glaris
Hans Lienhard AG Bilten, in Glarus Nord, CHE-107.106.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erich Fischli & Partner KLG (CHE-158.209.291), in Näfels (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: in Glarus].
Numéro de publication: HR02-1005103170, Registre du commerce Glaris
Hans Lienhard AG Bilten, in Glarus Nord, CHE-107.106.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S.0, Publ. 6188874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erich Fischli, lic.rer.pol. (CH-160.1.001.832-9), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erich Fischli & Partner KLG (CHE-158.209.291), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6188874, Registre du commerce Glaris, (160)
Hans Lienhard AG Bilten, in Bilten, CH-160.3.003.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 6, Publ. 3567394).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Hansueli, von Glarus Nord, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Bilten, in Bilten];
Erich Fischli, lic.rer.pol. (CH-160.1.001.832-9), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:Erich Fischli, lic.rer.pol.].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.