Renseignements sur Haeusler Tech AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Haeusler Tech AG
- Haeusler Tech AG est une Société anonyme basée à Duggingen. Haeusler Tech AG appartient au secteur «Commerce avec machines» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Haeusler Tech AG est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 15.06.2011.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.06.2016. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-438.011.273.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Camille Häusler,
Urs Grütter,
Elisabeth Neumann-Häusler,
Hansjörg Häusler-Stebler,
Stephan Christian Neumann
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Camille Häusler,
Urs Grütter,
Elisabeth Neumann-Häusler,
Hansjörg Häusler-Stebler,
Stephan Christian Neumann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Duggingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.014.825-1
IDE/TVA
CHE-438.011.273
CHE-116.269.092 TVA
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen und Maschinenteilen, insbesondere die Abwicklung des Ersatzteil- und Servicegeschäfts für die Haeusler Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Aktionäre und Dritte eingehen. .
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Haeusler Tech Ltd.
- Haeusler Tech SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Haeusler Tech AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2899693, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Haeusler Tech AG, in Duggingen, CHE-438.011.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, Publ. 6218342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6218342, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'758 vom 15.06.2011Haeusler Tech AG, in Duggingen, CH-280.3.014.825-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211868). Bei der Neueintragung vom 15.06.2011 wurde die Zweckumschreibung nicht vollständig wiedergegeben.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen und Maschinenteilen, insbesondere die Abwicklung des Ersatzteil- und Servicegeschäfts für die Haeusler Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Aktionäre und Dritte eingehen. .
Numéro de publication: 6211868, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Haeusler Tech AG (Haeusler Tech SA) (Haeusler Tech Ltd.), in Duggingen, CH-280.3.014.825-1, Baselstrasse 21, 4202 Duggingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen und Maschinenteilen, insbesondere die Abwicklung des Ersatzteilgeschäfts für die Haeusler Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Aktionäre und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 14.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grütter, Urs, von Kappel SO, in Arlesheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Camille, von Unterägeri, in Aesch BL, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Hansjörg, von Unterägeri, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Stephan, von Aesch BL, in Breitenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann-Häusler, Elisabeth, von Aesch BL, in Duggingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholz, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Christian, von Unterägeri, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.