Adresse
c/o Fritz Gyger AG
Bodmerstrasse 12
3645 Gwatt (Thun)
Renseignements sur Gyger Invest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gyger Invest AG
- Gyger Invest AG est une Société anonyme basée à Gwatt (Thun). Gyger Invest AG appartient au secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 21.12.2006.
- Le 27.11.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Gyger Invest AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.335.350.
- Outre l’entreprise Gyger Invest AG il sont inscrits 7 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Circus Harlekin GmbH, doolphi GmbH, Flück Elektro.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.006.866-6
IDE/TVA
CHE-113.335.350
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Sodann sind der Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Service-Dienstleistungen, Betreuung von Distributoren und Niederlassungen im Ausland sowie Erwerb, Verwaltung und Verwerten von Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU Consulting GmbH | Thun | 31.12.2015 | 28.12.2016 | |
Giulianelli Unternehmensberatung GmbH in Liq. | Steffisburg | 23.11.2012 | 30.12.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gyger Fluidics GmbH
- Gyger Patent & Lizenz GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gyger Invest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894097, Registre du commerce Berne, (36)
Gyger Invest AG, in Thun, CHE-113.335.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253503).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Sodann sind der Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Service-Dienstleistungen, Betreuung von Distributoren und Niederlassungen im Ausland sowie Erwerb, Verwaltung und Verwerten von Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.11.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt vor der Umwandlung bei der Kapitalerhöhung vom 15.11.2012 gemäss Vertrag vom 15.11.2012 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Fritz Gyger AG (CH-092.3.014.864-2), in Thun, wofür 120 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Numéro de publication: 3253503, Registre du commerce Berne, (36)
Gyger Invest AG, in Thun, CHE-113.335.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573549). Gemäss Erklärung vom 15.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Markus Christian, von Zürich, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Giulianelli, René Fernando, von Lommiswil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KMU Consulting GmbH (CHE-113.477.240), in Thun, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2573807, Registre du commerce Zoug, (170)
Gyger Invest AG, in Steinhausen, CHE-113.335.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2125171). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thun im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.