Renseignements sur GVS AGRAR INS AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GVS AGRAR INS AG
- GVS AGRAR INS AG a son siège social à Ins et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise GVS AGRAR INS AG qui a été fondée le 17.06.2011, se compose de 4 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.08.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-456.056.380.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Ulrich Bleiker,
Ivo Fausch,
Daniel Christoph Leinhäuser,
Willy Moser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ins
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.051.035-9
IDE/TVA
CHE-456.056.380
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen, sowie den Betrieb einer Werkstätte zur Erbringung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 22.06.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GVS AGRAR INS AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005822710, Registre du commerce Berne, (36)
GVS AGRAR INS AG, in Ins, CHE-456.056.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004693722, Registre du commerce Berne, (36)
GVS AGRAR INS AG, in Ins, CHE-456.056.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, S.0, Publ. 1841385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosoni, Ugo, von Merishausen, in Diessenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysel, Peter, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leinhäuser, Daniel Christoph, von Neuhausen am Rheinfall, in Thayngen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1841385, Registre du commerce Berne, (36)
GVS AGRAR INS AG, in Ins, CHE-456.056.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würms, Josef, von Mammern, in Ramsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Erich, von Merishausen, in Merishausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Werner, von Gächlingen, in Löhningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil ZH, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysel, Peter, von Wilchingen, in Wilchingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CHE-107.078.133), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: Mannhart + Fehr Treuhand AG (CH-290.3.003.135-4)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.