Adresse
c/o Ernst Geering
Hurdäckerstrasse 15
8049 Zürich
Renseignements sur Grünwald AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Grünwald AG
- Grünwald AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Administration des restaurants».
- Grünwald AG a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 26.04.2017.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.469.512.
- Outre l’entreprise Grünwald AG il sont inscrits 4 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Geering Engineering GmbH, Geering Real Estate AG, Räbberg Bau AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.11.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.910.715-2
IDE/TVA
CHE-101.469.512
Secteur
Administration des restaurants
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung, Pachtung und Verpachtung von Betrieben der Gastronomie, insbesondere die Führung des Restaurationsbetriebes "Grünwald" in Zürich-Höngg; kann sich an Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Tull AG | Zug | <2004 | 17.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Grünwald AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3487609, Registre du commerce Zurich, (20)
Grünwald AG, in Zürich, CHE-101.469.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 947533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfyl, Verena, von Schwyz, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geering, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geering, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 947533, Registre du commerce Zurich, (20)
Grünwald AG, in Zürich, CH-020.3.910.715-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 33, Publ. 5400202).
Domizil neu:
c/o Ernst Geering, Hurdäckerstrasse 15, 8049 Zürich.
Numéro de publication: 5400202, Registre du commerce Zurich, (20)
Grünwald AG, in Zürich, CH-020.3.910.715-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 22, Publ. 4478136).
Statutenänderung:
26.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tull AG, in Zug, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.