Renseignements sur Groupement forestier de la Saubrette
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Groupement forestier de la Saubrette
- Groupement forestier de la Saubrette a son siège social à St-George, est actif et est active dans le domaine «Gestion forestière».
- Groupement forestier de la Saubrette a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.06.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.016.686.
Direction (5)
Organe de gestion
André Vietti,
Mercedes Puteo,
Philippe Rezzonico,
Frédéric Henri Rohrbach,
Sandra Linder
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.2008
Forme juridique
Forme juridique particulière
Siège social de l'entreprise
Saint-George
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.054.110-7
IDE/TVA
CHE-114.016.686
Secteur
Gestion forestière
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Constituer un centre de compétences destiné à coordonner, à organiser ou à réaliser les activités et les travaux forestiers ou annexes dans les propriétés de ses membres et de tiers, et d'y promouvoir une gestion forestière efficiente et durable; gérer et exploiter rationnellement les forêts dont les communes membres sont propriétaires, ou pour lesquelles il a passé des contrats de gestion; administrer une équipe forestière formatrice pour procurer à ses membres les services d'un personnel forestier qualifié et formateur; toutefois les membres gardent leur autonomie quant à l'engagement d'autres forces de travail; engager un ou des garde(s) forestier-ère(s) diplômé-e(s) sur proposition des communes du Triage concerné pour assurer la gestion des forêts, la coordination des travaux forestiers et l'accomplissement des tâches d'autorité publique en tant que responsable(s) d'un triage.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Groupement forestier de la Saubrette
Numéro de publication: HR02-1005492976, Registre du commerce Vaud, (550)
Groupement forestier de la Saubrette, à Saint-George, CHE-114.016.686 (FOSC du 19.06.2020, p. 0/1004915511).
Nouvelle adresse:
Chemin des Vernes 7, 1188 St-George. Statuts modifiés le 15.03.2017 et 05.05.2021. Barbezat Daniel, Bryner Martin et Gfeller Michel, inscrits sans signature, ne sont plus membres du comité.
Nouveau membre du comité:
Vietti André, de Provence, à Longirod, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004915511, Registre du commerce Vaud, (550)
Groupement forestier de la Saubrette, à Saint-George, CHE-114.016.686 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4369883). de Pierpont Isabelle, inscrite sans signature, n'est plus membre du comité.
Nouveau membre du comité sans signature:
Puteo Mercedes, de et à Saint-Oyens.
Numéro de publication: 4369883, Registre du commerce Vaud, (550)
Groupement forestier de la Saubrette, à Saint-George, CHE-114.016.686 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Berseth Guy, Muller Eric, dont la signature est radiée, et Desarzens Pascal, inscrit sans signature, ne sont plus membres du comité.
Nouveaux membres du comité:
Rezzonico Philippe, de Chiasso, à Gimel, vice-président, Rohrbach Frédéric, de Rüeggisberg, à Saint-George, président, tous deux avec signature collective à deux, de Pierpont Isabelle, de et à Saint-Oyens, Gfeller Michel, de Worb, à Allaman, et Linder Sandra, de Rougemont, à Aubonne, inscrits sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.