Renseignements sur Gries Wind AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gries Wind AG
- Gries Wind AG a son siège social à Ulrichen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Production et approvisionnement en électricité».
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 17.08.2011.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 25.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Gries Wind AG est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-400.135.501.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Konrad Anton Bussmann,
Patrik Rust,
Stephan Hugo Bannwart,
Ralph Gisler,
Hans Ulrich Weger
les plus récents personnes habilitée à signer
Konrad Anton Bussmann,
Patrik Rust,
Stephan Hugo Bannwart,
Ralph Gisler,
Hans Ulrich Weger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Obergoms
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.014.614-2
IDE/TVA
CHE-400.135.501
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, Betrieb und Unterhalt von Windenergieanlagen beim Stausee Gries im Nufenengebiet. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche den Zweck der Gesellschaft fördern und direkt oer indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 24.12.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Sion | 04.02.2016 | 23.12.2018 | |
Schwestermann & Michel Treuhand AG | Fiesch | 15.05.2014 | 03.02.2016 | |
H. Blaser SA en liquidation | Sion | 22.08.2011 | 14.05.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gries Wind AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006066864, Registre du commerce Valais, (600)
Gries Wind AG, in Obergoms, CHE-400.135.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005299537).
Statutenänderung:
19.06.2024.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven der SwissWinds GmbH mit Sitz in Obergoms (CH-320.4.061.609-1) gemäss Vertrag vom 17.08.2011 und Schlussbilanz per 31.12.2010, wonach die übernommenen Aktiven CHF 767'380.32 betragen, wofür 450 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgehändigt werden und der Rest als Forderung gutgeschrieben wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführte Adresse. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Hans Ulrich, von Goms, in Schramberg-Sulgen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goms].
Numéro de publication: HR02-1005299537, Registre du commerce Valais, (600)
Gries Wind AG, in Obergoms, CHE-400.135.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004834288).
Domizil neu:
Winterstrasse 5, 3988 Ulrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bass, Bruno Albert, von Naters, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Stephan Franz Alois, von Altdorf (UR), in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Markus Theodor, von Triengen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Konrad Anton, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weger, Hans Ulrich, von Goms, in Geschinen (Goms), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geschinen (Münster-Geschinen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rust, Patrik, von Walchwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004834288, Registre du commerce Valais, (600)
Gries Wind AG, in Obergoms, CHE-400.135.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Martin Walter, von Habsburg, in Bourg-St-Pierre (Bourg-Saint-Pierre), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Michel Georges Marie Zen-Ruffinen;
Zen-Ruffinen , Michel Georges Marie, von Leuk, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Martin Walter Senn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bass, Bruno Albert, von Naters, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannwart, Stephan Hugo, von Luzern, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.