Renseignements sur Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA
- Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA avec son siège à Arolla est actif. Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- L’entreprise a été fondée le 20.12.2006.
- Le 27.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-113.340.865.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Richard Johnson,
Cédriane de Boucaud,
Edith Vuignier,
Julien Fournier
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Evolène
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.010.734-9
IDE/TVA
CHE-113.340.865
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation du Grand Hôtel Kurhaus à Arolla et de tout établissement public.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA, succursale de Sion | Sion | 02.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA
Numéro de publication: HR02-1005871225, Registre du commerce Valais, (626)
Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA, à Evolène, CHE-113.340.865, société anonyme (No. FOSC 113 du 15.06.2020, Publ. 1004911170).
Inscription ou modification de personne(s):
Johnson, Richard, ressortissant britannique, à Zürich, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Vuignier, Edith, de Evolène, à Evolène, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
de Boucaud, Cédriane, ressortissante française, à Evolène, administratrice, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1004911170, Registre du commerce Valais, (626)
Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA, à Evolène, CHE-113.340.865, société anonyme (No. FOSC 185 du 25.09.2019, Publ. 1004723946).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heyraud, Pierre-Vincent Guillaume, ressortissant français, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Julien, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004723946, Registre du commerce Valais, (626)
Grand Hôtel Kurhaus Arolla SA, à Evolène, CHE-113.340.865, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2017, Publ. 3688227).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Weatherill, Peter, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle;
Bidiville-Weatherill, Barbara, de Sion, à Monaco (MC), vice-présidente, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vuignier, Edith, de Evolène, à Evolène, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Heyraud, Pierre-Vincent Guillaume, ressortissant français, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.