Renseignements sur GOMO Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GOMO Holding AG
- GOMO Holding AG a son siège social à Unterentfelden et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation».
- L’entreprise a été fondée en 02.05.2001 et a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.11.2021.
- L’entreprise GOMO Holding AG est inscrite sous l’IDI CHE-101.855.016.
- GOMO GmbH, GOMO Immobilien AG ont la même adresse comme GOMO Holding AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterentfelden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.022.392-2
IDE/TVA
CHE-101.855.016
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen, Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern, ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
B & S Treuhand AG | Aarau | <2004 | 27.06.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GOMO Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005337087, Registre du commerce Argovie, (400)
GOMO Holding AG, in Unterentfelden, CHE-101.855.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Diana, von Bünzen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Guido Anthony, von Bünzen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Olten].
Numéro de publication: HR02-1004632798, Registre du commerce Argovie, (400)
GOMO Holding AG, in Unterentfelden, CHE-101.855.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S.1, Publ. 5992224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Diana, von Bünzen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden];
Oswald, Guido Anthony, von Bünzen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5992224, Registre du commerce Argovie, (400)
GOMO Holding AG, in Unterentfelden, CH-400.3.022.392-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 2, Publ. 5695722).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Guido, von Bünzen, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oswald, Diana, von Bünzen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.