Renseignements sur Golfplatz Unterengstringen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Golfplatz Unterengstringen AG
- Golfplatz Unterengstringen AG avec son siège à Unterengstringen est une Société anonyme du domaine «Services sportifs». Golfplatz Unterengstringen AG est actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.05.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-102.204.465.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Daniel Peter Gutknecht,
Alexander Daniel Imhof,
René Strittmatter,
Thomas Brem
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean-Claude Scherrer,
Marion Rita Seifert,
Daniel Peter Gutknecht,
Alexander Daniel Imhof,
René Strittmatter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.03.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterengstringen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.004.699-1
IDE/TVA
CHE-102.204.465
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Projektierung, Erstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung einer Golfplatzanlage mit Clubhaus und Restaurantionsbetrieb auf dem Gelände "In der Fahrweid" in der Gemeinde Unterengstringen, Kanton Zürich; kann bezüglich des Geländes in Unterengstringen Pacht-, Baurechts- oder Landkauf-Verträge abschliessen und alle Rechtsgeschäfte eingehen, die für Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Golfplatzanlage notwendig oder zweckmässig sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
B & S Treuhand AG | Aarau | 03.02.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 02.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Golfplatz Fahrweid AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Golfplatz Unterengstringen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005737450, Registre du commerce Zurich, (20)
Golfplatz Unterengstringen AG, in Unterengstringen, CHE-102.204.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, S.0, Publ. 3698983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Jean-Claude, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Seifert, Marion Rita, von Unterengstringen, in Brissago, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numéro de publication: 3698983, Registre du commerce Zurich, (20)
Golfplatz Unterengstringen AG, in Unterengstringen, CHE-102.204.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Karl, von Tegerfelden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2353711, Registre du commerce Zurich, (20)
Golfplatz Unterengstringen AG, in Unterengstringen, CHE-102.204.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1927527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Ernst, von Berikon, in Unterengstringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Daniel, von Urdorf, in Uitikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Alexander, von Riederalp, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.