Renseignements sur Giroud & Terrapon SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Giroud & Terrapon SA
- Giroud & Terrapon SA est active dans le secteur «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Siviriez.
- La direction de l’entreprise Giroud & Terrapon SA est composée de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.04.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-107.770.855.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Vincent Gilles Volet,
Pierre Louis Volet,
Alexandre Christophe Volet,
Florian Michel Rudolf Volet,
Laurent Gérald Volet
les plus récents personnes habilitée à signer
Vincent Gilles Volet,
Pierre Louis Volet,
Alexandre Christophe Volet,
Florian Michel Rudolf Volet,
Laurent Gérald Volet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.12.1953
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Siviriez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.330.190-5
IDE/TVA
CHE-107.770.855
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de charpente, de couverture de menuiserie, de ferblanterie et de sanitaire.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz | 21.06.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Butty SA | Ursy | <2004 | 20.06.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Conus & Terrapon SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Giroud & Terrapon SA
Numéro de publication: HR02-1006007586, Registre du commerce Fribourg, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 21.06.2023, p. 0/1005774002).
Nouvelle adresse:
Route d'Ursy 102, 1678 Siviriez.
Numéro de publication: HR02-1005774002, Registre du commerce Fribourg, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 01.05.2023, p. 0/1005735660).
Personnes radiées:
Bosson Yves, administrateur, président, signature collective à deux;
Terrapon Philippe Alfred, administrateur, signature collective à deux;
Terrapon Jacques, administrateur, sans signature;
Fiduciaire Butty SA (CHE-107.770.996), organe de révision.
Nouvelles personnes inscrites:
Volet Pierre Louis, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, président, signature individuelle;
Volet Vincent Gilles, d'Oron, à Corsier-sur-Vevey, administrateur, secrétaire, signature individuelle;
Volet Alexandre Christophe, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Volet Florian Michel Rudolf, d'Oron, à Corsier-sur-Vevey, administrateur, signature individuelle;
Volet Laurent Gérald, d'Oron, à Jongny, administrateur, signature individuelle;
Volet Philippe Louis, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Volet Yves Antoine, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Fiduciaire Dufaux & Mury S.A. (CHE-106.869.847), à La Tour-de-Peilz, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005735660, Registre du commerce Fribourg, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 19.03.2021, p. 0/1005128395).
Personne radiée:
Giroud Marc-Hubert, administrateur, président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Terrapon Jacques, administrateur, signature collective à deux, maintenant administrateur, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Bosson Yves, de Rue, à Siviriez, administrateur, président, signature collective à deux;
Terrapon Philippe Alfred, de Châtonnaye, à Ursy, administrateur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.