Renseignements sur Giacometti Apotheken AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Giacometti Apotheken AG
- Giacometti Apotheken AG a son siège social à Chur, est actif et est active dans le domaine «Farmacia».
- Giacometti Apotheken AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.01.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Giacometti Apotheken AG est le suivant : CHE-106.365.251.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Karmela Radic,
Milena Merazzi,
Dr. Rudolf Markus Peter Andres
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Karmela Radic,
Milena Merazzi,
Dr. Rudolf Markus Peter Andres
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.10.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.002.342-4
IDE/TVA
CHE-106.365.251
Secteur
Farmacia
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb von Apotheken sowie Handel mit allen in Drogerien und Apotheken handelsüblichen Produkten; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
DVB AG | Chur | <2004 | 21.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Giacometti Apotheken AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005071565, Registre du commerce Grisons
Giacometti Apotheken AG, in Chur, CHE-106.365.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiser-Braun, Ursula, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chauliac, Adrienne, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radic, Karmela, von Castaneda, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3940283, Registre du commerce Grisons, (350)
Giacometti Apotheken AG, in Chur, CHE-106.365.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6619092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy, Marina Andrea, von Zuoz, in Chur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiser-Braun, Ursula, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reiser, Ursula, von Wetzikon (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Chauliac, Adrienne, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6619092, Registre du commerce Grisons, (350)
Giacometti Apotheken AG, in Chur, CH-350.3.002.342-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6110774).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Marina Andrea, von Zuoz, in Chur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.