Renseignements sur Genossenschaft Restaurant Lägernstübli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Restaurant Lägernstübli
- Genossenschaft Restaurant Lägernstübli a son siège social à Boppelsen, est actif et est active dans le domaine «Administration des restaurants».
- La direction se compose de 5 personnes. L'organisation a été fondée le 16.02.2009.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 17.10.2022.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-114.725.452.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Jean-Paul Stephan Stucki,
Christoph Meier,
Lars Bryner,
Thomas Martin Schiffmann,
Johanna Zürcher Miravent
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean-Paul Stephan Stucki,
Christoph Meier,
Lars Bryner,
Thomas Martin Schiffmann,
Johanna Zürcher Miravent
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.02.2009
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Boppelsen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.000.428-1
IDE/TVA
CHE-114.725.452
Secteur
Administration des restaurants
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft Restaurant Lägernstübli bezweckt die langfristige Sicherung des Betriebes des Restaurant Lägernstübli, namentlich im Hinblick auf dort durchzuführende Aktivitäten ihrer Mitglieder und Anlässe der Bevölkerung von Boppelsen und Umgebung. Sie stellt dazu das Eigenkapital für die notwendigen Investitionen für den Betrieb des Restaurants zur Verfügung. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH | Regensdorf | 20.02.2009 | 24.05.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Restaurant Lägernstübli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005584156, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Thomas, von Wohlen AG, in Boppelsen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, René, von Basel, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Jean-Paul Stephan, von Glarus Nord, in Boppelsen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bryner, Lars, von Stäfa, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christoph, von Zürich, in Otelfingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4248389, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3660991).
Statutenänderung:
06.04.2018. Gemäss Erklärung vom 10.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Lorenz, von Scuol, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Patrick, von Bassersdorf, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CHE-114.467.965), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffmann, Thomas, von Luzern, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3660991, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2207941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Sandra, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher Miravent, Johanna, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.